Su MEDIA1 Service AG
- MEDIA1 Service AG ha sede a Schaan ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi».
- La dirigenza dell’azienda MEDIA1 Service AG fondata il 23.03.2015 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.03.2023.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Denos Anstalt, Dr. Jäger & Dr. Eisel Ärzte AG, MEDIA HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Schaan
Ramo economico
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Scopo (Lingua originale)
Zweck der Gesellschaft ist:, Produktion, Veranstaltung und Verbreitung eines privaten Fernsehprogramms gemäss Liechtensteinischem Mediengesetz (vom 19. Oktober 2005, LGBL 2005 Nr. 250); Durchführung aller Massnahmen zur Planung, Errichtung und technischen Ausstattung im Hinblick auf die Produktion des privaten Fernsehprogramms; Produktion von Medieninhalten mittels Texten, Grafiken, Filmen und EDV-Software; Verwaltung ihres Vermögens; Beteiligungen an anderen Unternehmungen; sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per MEDIA1 Service AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5375/2023, (1)
MEDIA1 Service AG, in Schaan, FL-0002.495.416-4, Aktiengesellschaft.
Publikationsorgan neu:
Landeszeitungen.
Numero di pubblicazione: 2561/2019, (1)
MEDIA1 Service AG, in Schaan, FL-0002.495.416-4.
Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Lins, Sonja Michaela, StA: Liechtenstein, 9486 Schaanwald, Verwahrerin;
Heeb, Peter, StA: Schweiz, 5463 Wislikofen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Woldt, Sandra, StA: Serbien, 9488 Schellenberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Djordjevic, Sandra];
Woldt, Bernd Richard, StA: Deutschland, 9488 Schellenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
TERRA SANA TREUHAND UND VERWALTUNG AKTIENGESELLSCHAFT, 9486 Schaanwald, Verwahrerin.
Numero di pubblicazione: 20238425, (1)
Handelsregister 26.06.2018, MEDIA1 Service AG, Schaan (FL-0002.495.416-4) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: TERRA SANA TREUHAND UND VERWALTUNG AKTIENGESELLSCHAFT, 9486 Schaanwald, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Heeb, Peter, StA: Schweiz, 5463 Wislikofen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ivo Kaufmann Treuhand und Verwaltung Anstalt, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.