Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Media Factory AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
14.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.028.508-3
IDI/IVA
CHE-113.503.541
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung von Inseraten für Zeitungen und Zeitschriften; kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 20.03.2007 | 05.12.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Media Factory AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004651550, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Media Factory AG, in Aarau, CHE-113.503.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529636). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AZ Zeitungen AG, in Aarau (CHE-105.949.449), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004529636, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Media Factory AG, in Aarau, CHE-113.503.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258519).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Dietrich, von St. Gallen, in Dänikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhiner, Roberto, von Sennwald, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weiningen (ZH), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hemmeler, Kaspar, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wanner, Peter, von Baden, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4258519, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Media Factory AG, in Aarau, CHE-113.503.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Dr. Philip, von Baden, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmeler, Kaspar, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.