Indirizzo
Grosswisstrasse 1
8548 Ellikon an der Thur
Informazioni su Matter Hydraulik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Matter Hydraulik AG
- Matter Hydraulik AG da Ellikon an der Thur opera nel ramo «Commercio con macchine» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Matter Hydraulik AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 11.08.1980.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.06.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-107.957.388.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marcel Zollinger,
Dr. Andreas Raphael Schmid,
Roger Näf,
Pia Zollinger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ellikon an der Thur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.916.673-8
IDI/IVA
CHE-107.957.388
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Geräten und Anlagen aller Art im In- und Ausland auf dem Gebiet des Maschinenbaus, insbesondere der Hydraulik auf eigene und fremde Rechnung, als Kommissionär, Agent oder Makler. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Service und die Wartung solcher Geräte und Anlagen. Die Gesellschaft kann einschlägige Vertretungen in- und ausländischer Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confianza GmbH | Dietlikon | <2004 | 08.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matter Hydraulik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045928, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matter Hydraulik AG, in Ellikon an der Thur, CHE-107.957.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Christoph, von Schüpfheim und Oberrieden, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Matter, Claudia, von Oberrieden, in Dinhard, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas, von Homburg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Näf, Roger, von Wisen (SO), in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zollinger, Marcel, von Winterthur, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005922742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matter Hydraulik AG, in Ellikon an der Thur, CHE-107.957.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Marcel, von Winterthur, in Feuerthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zollinger, Pia, von Benken (ZH), in Feuerthalen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005826430, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matter Hydraulik AG, in Ellikon an der Thur, CHE-107.957.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Christian, von Winterthur, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Christoph, von Schüpfheim und Oberrieden, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matter, Claudia, von Oberrieden, in Dinhard, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.