Informazioni su Massa Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Massa Immobilien AG
- Massa Immobilien AG con sede a Chur è attiva. Massa Immobilien AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.01.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GR con l’IDI CHE-114.522.587.
- Allo stesso indirizzo come Massa Immobilien AG sono iscritte 28 altre aziende attive. Queste includono: Albin Kistler AG, Zweigniederlassung Chur, Alinaria AG, Astrid Aschpurwis Stiftung.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Ursula Laura Bechtolsheimer-Kipp,
Martin Vincenz,
Dr. Götz Wilfried Bechtolsheimer
i più recenti aventi diritto di firma
Ursula Laura Bechtolsheimer-Kipp,
Martin Vincenz,
Dr. Götz Wilfried Bechtolsheimer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.010.460-2
IDI/IVA
CHE-114.522.587
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Immobilien sowie Handel mit Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Massa Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005657839, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Massa Immobilien AG, in Chur, CHE-114.522.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Martin, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005392301, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Massa Immobilien AG, in Chur, CHE-114.522.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004602195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipp, Hannelore, deutsche Staatsangehörige, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004602195, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Massa Immobilien AG, in Chur, CHE-114.522.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipp, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtolsheimer, Ursula Laura, von Arosa, in Arosa, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Bechtolsheimer, Dr. Götz Wilfried, von Arosa, in London (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.