Indirizzo
c/o Jean-Jacques de Luze
Place Charles-Dufour 1
1110 Morges
Informazioni su Marwodis SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Marwodis SA
- Marwodis SA con sede a Morges è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Marwodis SA è attiva.
- Marwodis SA è stata costituita nel 16.06.2015.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.11.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-286.508.954.
- Oltre all’azienda Marwodis SA sono iscritte 9 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl, Charrière et Fils S.A., FONDATION GUY de POURTALES.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.161.937-5
IDI/IVA
CHE-286.508.954
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la conception, le développement et la distribution de logiciels informatiques, principalement dans le domaine de la finance, destinés au grand public, aux intermédiaires institutionnels ou privés et au milieu de l'enseignement; la société commercialise des prestations de service en rapport avec ces logiciels informatiques et pourra nouer, à cette fin, tous partenariats avec des intermédiaires, financiers ou autres (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marwodis SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005890377, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marwodis SA, à Morges, CHE-286.508.954 (FOSC du 09.06.2020, p. 0/1004906476). Statuts modifiés le 29.06.2023 et 23.10.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créance de CHF 150'000;
en contrepartie, il est remis 1'500'000 actions de CHF 0.10.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 250'000, divisé en 2'500'000 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1004906476, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marwodis SA, à Morges, CHE-286.508.954 (FOSC du 20.08.2019, p. 0/1004699147). Statuts modifiés le 15 mai 2020. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000 par compensation de créances de CHF 50'000.
Numero di pubblicazione: HR02-1004699147, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marwodis SA, à Morges, CHE-286.508.954 (FOSC du 19.06.2015, p. 0/2218173). L'administrateur de Luze Jean-Jacques signe désormais individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.