Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Markus Zürcher Bau AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.10.1993
Cancellazione dal registro delle imprese
13.02.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Menzingen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.018.679-8
IDI/IVA
CHE-107.483.232
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Umbauten und Renovationen, Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien und Vermögenswerten aller Art; kann Lizenzen und Patente erwerben und abgeben sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Beat Degrandi Treuhand | Hünenberg | <2004 | 07.06.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Markus Zürcher Bau AG
- Zürcher Markus Bau AG
- Gebr. Zürcher AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Zürcher Bau AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6547360, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Markus Zürcher Bau AG in Liquidation, in Menzingen, CH-170.3.018.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 21, Publ. 5665306). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5665306, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Markus Zürcher Bau AG, in Neuheim, CH-170.3.018.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1995, S. 6174).
Statutenänderung:
26.04.2010.
Firma neu:
Markus Zürcher Bau AG in Liquidation.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Unterschwand, 6313 Menzingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, bei Kenntnis aller Adressen, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2010 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beat Degrandi Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle;
Zürcher-Elsener, Susanne, von Menzingen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Markus, von Menzingen, in Neuheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gebr. Zürcher AG, Sitz Neuheim, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.105 vom 01.06.1995, S.3070).
Statutenänderung:
30.10.1995.
Firma Neu:
Markus Zürcher Bau AG.
Eingetragene Personen Geändert:
Zürcher, Markus, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: VR-Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Zürcher-Elsener, Susanne, Heimat Menzingen, in Neuheim, VR-Mitglied mit Einzelunterschrift.