Informazioni su Manufacture d'orgues Füglister Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Manufacture d'orgues Füglister Sàrl
- Manufacture d'orgues Füglister Sàrl ha sede a Arbaz, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti (delle muse)».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 24.01.2006.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.10.2021.
- Manufacture d'orgues Füglister Sàrl è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-112.736.516.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Arbaz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.010.156-4
IDI/IVA
CHE-112.736.516
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Construction, restauration, réparation et entretien d'orgues et de tous instruments y relatifs.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Orgelbau Füglister GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manufacture d'orgues Füglister Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005313844, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Manufacture d'orgues Füglister Sàrl, à Grimisuat, CHE-112.736.516, société à responsabilité limitée (No. FOSC 212 du 01.11.2017, Publ. 3844349).
Modification des statuts:
08.10.2021.
Nouveau siège:
Arbaz.
Nouvelle adresse:
Route de Saxonne 14, 1974 Arbaz.
Autres adresses:
Case postale 128, 1971 Grimisuat.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Füglister Sermier, Annette, de Arbaz, à Arbaz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3844349, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Manufacture d'orgues Füglister Sàrl, à Grimisuat, CHE-112.736.516, société à responsabilité limitée (No. FOSC 70 du 13.04.2010, Publ. 5584404).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Füglister, Hans Jakob, de Spreitenbach, à Grimisuat, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Füglister Sermier, Annette, de Arbaz, à Arbaz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00 [précédemment: de Spreitenbach et Arbaz, associée, gérante et présidente, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 5584404, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Manufacture d'orgues Füglister Sàrl, à Grimisuat, CH-626.4.010.156-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 20 du 30.01.2006, p. 18, publ. 3218088).
Modification des statuts:
16.12.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Füglister Sermier, Annette, de Spreitenbach et Arbaz, à Arbaz, associée, gérante et présidente, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: Füglister-Sermier, Annette, associée et gérante]. Selon déclaration des gérants du 16.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.