Informazioni su ManoCasa GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ManoCasa GmbH
- ManoCasa GmbH ha sede a Moosseedorf, è attiva e opera nel ramo «Facility Management».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-255.294.154.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.06.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Moosseedorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.054.078-3
IDI/IVA
CHE-255.294.154
Ramo economico
Facility Management
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen und Diensten, die im Zusammenhang mit Arbeiten im und ums Haus, Renovationen und Unterhalt von Immobilien stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen beziehungsweise solche vollständig erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LernRaum SuN GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ManoCasa GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081554, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ManoCasa GmbH, in Moosseedorf, CHE-255.294.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, S.0, Publ. 1490215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Christoph Werner, von Bannwil, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin Willy, von Vordemwald, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1490215, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LernRaum SuN GmbH, in Köniz, CHE-255.294.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6711968).
Statutenänderung:
01.05.2014.
Firma neu:
ManoCasa GmbH.
Sitz neu:
Moosseedorf.
Domizil neu:
Burgmattweg 2, 3302 Moosseedorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen und Diensten, die im Zusammenhang mit Arbeiten im und ums Haus, Renovationen und Unterhalt von Immobilien stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen beziehungsweise solche vollständig erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder mittels elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novell-Mukherjee, Suniti, von Trub, in Köniz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin Willy, von Vordemwald, in Moosseedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer, Christoph Werner, von Bannwil, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gasser, Esther, von Vordemwald, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6711968, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LernRaum SuN GmbH, in Köniz, CH-036.4.054.078-3, Hilfigweg 10, 3172 Niederwangen bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im pädagogischen Bereich und den Betrieb einer Privatschule. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen beziehungsweise solche vollständig erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 01.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Novell-Mukherjee, Suniti, von Trub, in Köniz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer, Christoph Werner, von Bannwil, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.