Indirizzo
c/o Walter Brönnimann Treuhand AG
Kirchbergstrasse 189
3400 Burgdorf
Informazioni su LW1 Beteiligungen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LW1 Beteiligungen AG
- LW1 Beteiligungen AG è una Società anonima con sede a Burgdorf. LW1 Beteiligungen AG appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- LW1 Beteiligungen AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.10.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-482.381.696.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aetos GmbH, atelier GSW partner ag, Bajrami Beteiligungen GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.05.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.089.970-2
IDI/IVA
CHE-482.381.696
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LW1 Beteiligungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005583293, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LW1 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-482.381.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Markus, von Köniz, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpfer, Tobias, von Walterswil (BE), in Lyssach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kämpfer, Michael, von Walterswil (BE), in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005477424, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LW1 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-482.381.696, c/o Walter Brönnimann Treuhand AG, Kirchbergstrasse 189, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brönnimann, Markus, von Köniz, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.