Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Daliah Luks Dubno
Stampfenbachplatz 4
8006 Zürich
Informazioni su Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.1988
Cancellazione dal registro delle imprese
06.06.2019
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.378-8
IDI/IVA
CHE-109.484.484
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gesundheitliche und berufliche Unterstützung und Ausbildung bedürftiger jüdischer Kinder und Jugendlicher in der Schweiz, in der Bundesrepublik Deuschland, im übrigen Westeuropa, in Osteuropa und in Israel.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Werner Schnellmann Treuhand AG | Brütten | 10.02.2015 | 05.06.2019 | |
Herold Waldmann Treuhand AG | Dübendorf | 13.03.2009 | 09.02.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004645484, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung, in Zürich, CHE-109.484.484, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, S.0, Publ. 3520043). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.12.2018 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: LS05-0000000044, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Stiftung Publikationsdatum: SHAB - 18.09.2018 Meldungsnummer: Kanton: ZH Meldestelle: Werner Schnellmann Treuhand AG, Hofackerstrasse 6, 8311 Brütten Liquidationsschuldenruf Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung Aufgelöstes Unternehmen: Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung CHE-109.484.484 Stampfenbachplatz 4
Anmeldestelle: Werner Schnellmann Treuhand AG Hofackerstrasse 6
Numero di pubblicazione: LS05-0000000041, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Stiftung Publikationsdatum: SHAB - 17.09.2018 Meldungsnummer: Kanton: ZH Meldestelle: Werner Schnellmann Treuhand AG, Hofackerstrasse 6, 8311 Brütten Liquidationsschuldenruf Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung Aufgelöstes Unternehmen: Louise Silverberg und Marianne Hauer Stiftung CHE-109.484.484 Stampfenbachplatz 4
Anmeldestelle: Werner Schnellmann Treuhand AG Hofackerstrasse 6