Informazioni su Loretz SA, Interpresa da baghegiar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Loretz SA, Interpresa da baghegiar
- Loretz SA, Interpresa da baghegiar da Sedrun opera nel ramo «Construzione del soprassuolo» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 25.04.1960 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.06.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Loretz SA, Interpresa da baghegiar.
- la miula GmbH, Loretz Savoldelli SA Holding, Sedrun/Tujetsch sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Richard Caduff,
Curdin Derungs,
Dario Loretz,
Guido Friberg,
Gabriel Pally
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.04.1960
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tujetsch
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.002.401-4
IDI/IVA
CHE-101.100.432
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Handel mit und Verwaltung von Immobililen aller Art.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion | 03.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | 08.05.1992 | 02.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Loretz SA, Interpresa da baghegiar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046618, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Loretz SA, Interpresa da baghegiar, in Tujetsch, CHE-101.100.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S.11, Publ. 5741130).
Domizil neu:
Via Alpsu 5, 7188 Sedrun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretz, Isidor, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Derungs, Guido, von Uors-Peiden, in Uors-Peiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Loretz, Michael, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Richard, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Curdin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Dario, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friberg, Guido, von Breil/Brigels, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
treuhand-kanzlei ag (CHE-107.061.351), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5741130, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Loretz SA, Interpresa da baghegiar, in Tujetsch, CH-350.3.002.401-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 11, Publ. 4944632).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Isidor, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sedrun (Tujetsch), Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Friberg, Guido, von Breil/Brigels, in Sedrun (Tujetsch), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sedrun (Tujetsch), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Pally, Gabriel, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Dario, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4944632, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Loretz SA, Interpresa da baghegiar, in Tujetsch, CH-350.3.002.401-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2002, S. 7, Publ. 323164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomen, Augustin, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Isidor, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sedrun Gde. Tujetsch, Mitglied und Geschäftsführer].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.