Indirizzo
c/o Reichmuth & Co Investment Management AG
Rütligasse 1
6003 Luzern
Informazioni su LokRoll2 AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LokRoll2 AG
- LokRoll2 AG ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Noleggio di macchine ed altri beni mobili».
- L’azienda è stata costituita nel 23.11.2018.
- Il 21.04.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-313.834.565.
- 37 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Beta One Holding AG, Beta Two Holding AG, CargoRoll AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.11.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.806.803-9
IDI/IVA
CHE-313.834.565
Ramo economico
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung, Verleasen und Veräusserung von Eisenbahnrollmaterial, insbesondere von Lokomotiven; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 28.11.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LokRoll2 SA
- LokRoll2 Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LokRoll2 AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004874257, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LokRoll2 AG, in Luzern, CHE-313.834.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahawattage, Anil Marc, von Küssnacht (SZ), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004608299, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LokRoll2 AG, in Luzern, CHE-313.834.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Nicolas, von Fulenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004507554, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LokRoll2 AG (LokRoll2 SA) (LokRoll2 Ltd), in Luzern, CHE-313.834.565, c/o Reichmuth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung, Verleasen und Veräusserung von Eisenbahnrollmaterial, insbesondere von Lokomotiven;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hasenböhler, Stefan, von Therwil, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Nicolas, von Fulenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.