Informazioni su Löwen savoir vivre AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Löwen savoir vivre AG
- Löwen savoir vivre AG con sede a Attiswil è attiva. Löwen savoir vivre AG è attiva nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione».
- La dirigenza dell’azienda Löwen savoir vivre AG è composta da 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 20.08.2009.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-113.942.219.
- Allo stesso indirizzo come Löwen savoir vivre AG sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Andres AG, Arenda AG, Boigordo Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Attiswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.040.626-5
IDI/IVA
CHE-113.942.219
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung von Restaurationsbetrieben, insbesondere das Restaurant Löwen in Attiswil. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, veräussern und auf eigene oder fremde Rechnung überbauen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 28.11.2007 | 19.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Löwen savoir vivre AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5206682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Löwen savoir vivre AG, in Attiswil, CH-036.3.040.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2007, S. 3, Publ. 4221424).
Statutenänderung:
09.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4221424, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Löwen savoir vivre AG, in Attiswil, CH-036.3.040.626-5, Solothurnstrasse 10, 4536 Attiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2007.
Zweck:
Führung von Restaurationsbetrieben, insbesondere das Restaurant Löwen in Attiswil. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, veräussern und auf eigene oder fremde Rechnung überbauen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke Attiswil-Grundbuchblatt Nrn. 587 und 588 zum Preis von höchstens CHF 800'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kurth, Patrick, von Attiswil, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kurth-Kiefer, Elisabeth, von Attiswil und Luterbach, in Attiswil, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.