Informazioni su LL Investment GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LL Investment GmbH
- LL Investment GmbH ha sede a Giswil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda LL Investment GmbH fondata il 18.12.2008 è composta da 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.08.2010.
- L’azienda LL Investment GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.646.901.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Florian Ast Entertainment GmbH, Great Petroleum Products LDA AG, Naturwollprodukte Ming AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Giswil
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.039.186-4
IDI/IVA
CHE-114.646.901
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie die Durchführung von Kommissions- und Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen und vergeben sowie Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 24.12.2008 | 18.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LL Investment GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5764038, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
LL Investment GmbH, bisher in Sarnen, CH-020.4.039.186-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 13, Publ. 5684340).
Statutenänderung:
3.08.2010.
Sitz neu:
Giswil.
Domizil neu:
Brünigstrasse 70, 6074 Giswil.
Numero di pubblicazione: 5684340, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
LL Investment GmbH, in Sarnen, CH-020.4.039.186-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 12, Publ. 5584934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graszt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leoni, Rafaele, deutscher Staatsangehöriger und italienischer Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 128 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 116 Stammanteilen von je CHF 100.--];
Becker, Edgar P., deutscher Staatsangehöriger, in Werneck (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 28 Stammanteilen von je CHF 100.--];
Nebelung, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 28 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Numero di pubblicazione: 5584856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LL Investment GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.186-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 30, Publ. 5573542). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen im Handelsregister des Kantons Obwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.