Informazioni su Lizerne et Morge SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lizerne et Morge SA
- Lizerne et Morge SA opera nel settore «Produzione e fornitura di energia elettrica» ed è attualmente attiva. La sede è a Sion.
- Lizerne et Morge SA è stata costituita nel 29.04.1957.
- Il 20.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Lizerne et Morge SA è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-105.842.567.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marc-André Berclaz,
Stéphane René Maret,
Sylvain Dumoulin,
Marylène Chantal Volpi Fournier,
Christian Bernard Bitschnau
i più recenti aventi diritto di firma
Marc-André Berclaz,
Eric Léger,
Christian Bernard Bitschnau,
Valérie Claudine Bonvin,
Jean-Charles Léger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.04.1957
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.000.960-4
IDI/IVA
CHE-105.842.567
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'aménagement des forces hydrauliques des bassins de la Lizerne et de la Morge, en particulier la construction et l'exploitation des usines entrant dans le cadre de cet aménagement et la répartition de l'énergie produite entre les actionnaires. La société peut également construire, exploiter, prendre à ferme d'autres usines, de même que les installations de transports de distribution d'énergie, aliéner ou affermer des installations se trouvant en sa propriété; acheter et vendre de l'énergie. Elle peut participer à des entreprises visant un but social semblable ou similaire.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 16.07.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | <2004 | 15.07.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lizerne et Morge Ltd
- Lizerne-Morge AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lizerne et Morge SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005866037, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2023, Publ. 1005679422).
Modification des statuts:
25.08.2023.
Nouvelle traduction de la raison:
(Lizerne et Morge AG) (Lizerne et Morge Ltd).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit (lettre) ou par voie électronique (fax ou email) ou, si l'adresse d'un actionnaire n'est pas connue, par insertion dans la FOSC. Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Marc André, de Crans-Montana, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Berclaz, Marc-André, administrateur, sans droit de signature];
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature;
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1005679422, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 92 du 12.05.2022, Publ. 1005472472).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marra, Sylvia, de Martigny, à Martigny, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005472472, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 241 du 10.12.2021, Publ. 1005355020). Selon contrat de transfert de patrimoine du 03.05.2022, la société a transféré certains actifs pour CHF 2'060'721.62 et aucun passif envers les tiers à la société anonyme OIKEN SA, à Sion (CHE-182.207.803).
Contre-prestation:
une créance de CHF 2'060'721.62 en faveur de l'apporteur.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.