Informazioni su Liquitrade GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Liquitrade GmbH
- Liquitrade GmbH ha sede a Stäfa ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- Liquitrade GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.09.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Liquitrade GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Stäfa
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.051.176-8
IDI/IVA
CHE-376.135.898
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern aller Art, vornehmlich mit Gütern aus der Mongolei sowie andere wirtschaftliche Tätigkeiten, die mit dem Geschäftszweck in Verbindung stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmungen gründen oder sich daran beteiligen, sowie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern und belasten sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Liquitrade Sàrl
- Liquitrade Sagl
- Liquitrade LLC
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Liquitrade GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liquitrade GmbH, in Stäfa, CHE-376.135.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363021).
Domizil neu:
Bergstrasse 204, 8712 Stäfa.
Numero di pubblicazione: 3363021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liquitrade GmbH, in Stäfa, CHE-376.135.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, André, von Rohrbachgraben, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Studach, Fabian, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Patrick, von Trub, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1901013, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Liquitrade GmbH, in Stäfa, CHE-376.135.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155445).
Statutenänderung:
11.12.2014.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Patrick, von Trub, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oftringen und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flückiger, André, von Rohrbachgraben, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Studach, Fabian, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.