Informazioni su Life Science AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Life Science AG
- Life Science AG da Basel opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Life Science AG è composta da 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.04.2019.
- L'IDI della azienda è CHE-108.456.746.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.04.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.002.308-2
IDI/IVA
CHE-108.456.746
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Forschung, Beratung, Planung, interdisziplinäre Dienstleistungen, Ausbildung, Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Tour Operating, Auditing in den Life Sciences, vor allem Ökologie, Biologie, Wasserwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsplanung, Gartenbau, Unternehmens- und Gemeindeberatung. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen; ferner kann sie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BANDO TREUHAND AG | Basel | 21.12.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Leimen Treuhand Starck, Wettstein und Partner AG | Basel | <2004 | 20.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Life Science AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004604345, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Life Science AG, in Basel, CHE-108.456.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S.7, Publ. 5215088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieg, Raphael, von Galgenen, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle [bisher: BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005.107-8)].
Numero di pubblicazione: 5215088, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Life Science AG, in Basel, CH-270.3.002.308-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 7, Publ. 3158504).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005.107-8), in Ettingen, Revisionsstelle [bisher: BANDO TREUHAND AG, in Oberwil BL].
Numero di pubblicazione: 3158504, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Life Science AG, in Basel, CH-270.3.002.308-2, Öffentlichkeitsarbeit usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 22.09.2000, S. 6503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattner, Dr. Martin Hans, von Basel und Küttigen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leimen Treuhand Starck, Wettstein und Partner AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BANDO TREUHAND AG, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.