Informazioni su LG Sanitär GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LG Sanitär GmbH
- LG Sanitär GmbH ha sede a Binningen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- L’azienda è stata costituita nel 12.02.2008 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.11.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda LG Sanitär GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.078.492.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Binningen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.011.493-3
IDI/IVA
CHE-114.078.492
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich sanitäre Anlagen sowie Handel mit Geräten und Apparaten im Bereich Haustechnik. Die Geselllschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LG Sanitär GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004759418, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
LG Sanitär GmbH, in Binningen, CHE-114.078.492, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, S.0, Publ. 2842177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilgen, Pascal, von Rüeggisberg, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Leandro, von Poschiavo, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Allschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brüderlin, Gisèle, von Liestal, in Binningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2842177, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
LG Sanitär GmbH, in Binningen, CHE-114.078.492, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408870).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Leandro, von Poschiavo, in Allschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gilgen, Pascal, von Rüeggisberg, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6408870, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
LG Sanitär GmbH, in Binningen, CH-280.4.011.493-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008, S. 4, Publ. 4341838).
Domizil neu:
Holeerain 37, 4102 Binningen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.