Informazioni su Let's Go Fitness Sion Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Let's Go Fitness Sion Sàrl
- Let's Go Fitness Sion Sàrl ha sede a Sion, è attiva e opera nel ramo «Servizi sport».
- L’azienda è stata costituita nel 09.10.2012.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.12.2022.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-345.152.323.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Gest & Service Sàrl, Jean-Claude Constantin.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Jean Pierre Hugues Séguy,
Axel Emmanuel Oscar Jean Bernia,
Jochen Gustaaf Müller
i più recenti aventi diritto di firma
Jean Pierre Hugues Séguy,
Axel Emmanuel Oscar Jean Bernia,
Jochen Gustaaf Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.10.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.014.526-1
IDI/IVA
CHE-345.152.323
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dans le cadre de cours collectifs ou de prise en charge individuelle, de permettre à chacun par le training autogène, le stretching, une gymnastique préventive et personnalisée, d'améliorer les fonctions cardiovasculaires, respiratoires, articulaires, musculaires, de conserver ou d'acquérir un équilibre physique, un mental et un mode de vie sain (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Let's Go Fitness Sion Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005623906, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Let's Go Fitness Sion Sàrl, à Sion, CHE-345.152.323, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 21.06.2021, Publ. 1005223950).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Azcona Lemoine, Siro, de Rüschlikon, à Rüschlikon, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Séguy, Jean, ressortissant français, à Bourg-en-Lavaux, gérant, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005223950, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Let's Go Fitness Sion Sàrl, à Sion, CHE-345.152.323, société à responsabilité limitée (No. FOSC 234 du 01.12.2020, Publ. 1005036445).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Porchet, Steve, de Corcelles-le-Jorat, à Pully, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Azcona Lemoine, Siro, de Rüschlikon, à Rüschlikon, gérant, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005036445, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Let's Go Fitness Sion Sàrl, à Sion, CHE-345.152.323, société à responsabilité limitée (No. FOSC 227 du 22.11.2018, Publ. 1004503930).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Victor , François, de Orsières, à Fully, président des gérants, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernia, Axel, ressortissant français, à Paris (FR), président des gérants, avec signature individuelle;
Müller, Jochen, de Selzach, à Oberdorf (SO), gérant, avec signature collective à deux;
Porchet, Steve, de Corcelles-le-Jorat, à Pully, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: à Lausanne].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.