Informazioni su Les Gastronomes Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Gastronomes Sàrl
- Les Gastronomes Sàrl con sede a Denges è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». Les Gastronomes Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.10.2022.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-445.592.585.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 29 altre aziende attive. Queste includono: ABRIFIN SA, Actua fiduciaire SA, Aèratech Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Denges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.215.116-7
IDI/IVA
CHE-445.592.585
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'import et la distribution de denrées alimentaires. Elle peut, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue au sien, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, et conclure tous contrats propres à développer le but social ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Gastronomes Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090775, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Gastronomes Sàrl, à Denges, CHE-445.592.585 (FOSC du 18.12.2023, p. 0/1005913206). Vegezzi Borislav, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 201 parts de CHF 100 à Gilliéron Arthur, désormais titulaire de 400 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005913206, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Gastronomes Sàrl, à Mies, CHE-445.592.585 (FOSC du 02.11.2022, p. 0/1005596061). Statuts modifiés le 22.11.2023. Siège transféré à Denges.
Nouvelle adresse:
Route de Préverenges 4, 1026 Denges. Les statuts ne prévoient plus de clause relative aux obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption. Vegezzi Borislav est désormais à Versoix.
Numero di pubblicazione: HR01-1005596061, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Gastronomes Sàrl, à Mies, Route Suisse 7a, 1295 Mies, CHE-445.592.585. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
17.10.2022.
But:
la société a pour but l'import et la distribution de denrées alimentaires. Elle peut, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue au sien, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, et conclure tous contrats propres à développer le but social ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 40'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Vegezzi Borislav, de Vernate, à Bellevue, avec 201 parts de CHF 100, président, et Gilliéron Arthur, de Plan-les-Ouates, à Lancy, avec 199 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 17.10.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.