Indirizzo
Route des Châtaigniers 11
1816 Chailly-Montreux
Informazioni su Les Blanchisseries Générales LBG SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Blanchisseries Générales LBG SA
- Les Blanchisseries Générales LBG SA a Chailly-Montreux è una Società anonima nel ramo «Lavanderie». Les Blanchisseries Générales LBG SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 12 persone. L’azienda è stata costuita nel 21.12.1983.
- Il 09.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-106.019.895.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Yvan Haymoz,
Sandra Laydu Molinari,
Béatrice Emmanuelle Haeny,
Arnaud Eugène Violland,
Marc Allemann
i più recenti aventi diritto di firma
Yvan Haymoz,
Sandra Laydu Molinari,
Béatrice Emmanuelle Haeny,
Arnaud Eugène Violland,
Marc Allemann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.121.323-9
IDI/IVA
CHE-106.019.895
Ramo economico
Lavanderie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but de développer toute activité en lien avec le nettoyage, la gestion, la vente et la location, notamment de matières textiles ou non-tissées (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fidyver SA | Montagny-près-Yverdon | 23.07.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | 04.01.2005 | 22.07.2021 | |
Sofirom société fiduciaire en liquidation | Lausanne | <2004 | 03.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Les Blanchisseries Générales LBG S.A.
- Blanchisseries des établissements sanitaires vaudois SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Blanchisseries Générales LBG SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856055, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Blanchisseries Générales LBG SA, à Montreux, CHE-106.019.895 (FOSC du 07.10.2022, p. 0/1005578577).
Nouvelle adresse:
Route des Châtaigniers 11, 1816 Chailly-Montreux. Allmendinger André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Laydu Molinari Sandra, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente. Haymoz Yvan est nommé vice-président. Haeny Béatrice, de Kölliken, à Neuchâtel, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005578577, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Blanchisseries Générales LBG SA, à Montreux, CHE-106.019.895 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488433). Rochat Pierre et Müller Stefan ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. La procuration de Sommer Céline est éteinte. Laydu Molinari Sandra est nommée vice-présidente. Allemann Marc, de Tschappina, à Chamblon, avec signature collective à deux, Ivorra Grosse Marie, de Onex, à Lonay, avec signature collective à deux, et Violland Arnaud, de France, à Neuvecelle (France), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Procuration collective à deux, avec un administrateur ou le directeur général, est conférée à Currat Anne-Florence, de La Verrerie, à Corminboeuf.
Numero di pubblicazione: HR02-1005488433, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les Blanchisseries Générales LBG SA, à Montreux, CHE-106.019.895 (FOSC du 12.11.2021, p. 0/1005333157). La procuration de Duplan François et Monney Frédéric est éteinte. Procuration collective à deux, avec un administrateur ou le directeur général, est conférée à Müller Laurent, de Aesch (LU), à Suchy.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.