Informazioni su La Posada SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Posada SA
- La Posada SA ha sede a Zofingen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- La dirigenza dell’azienda La Posada SA è composta da 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 24.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-112.019.739.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Aguadulce AG, Forchtal Communication AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Eduardo Valenzuela,
Javier Aldekoa Beitia,
Johannes Peter Schlaepfer,
Santiago Valenzuela,
Servet Nevzat Alci
i più recenti aventi diritto di firma
Eduardo Valenzuela,
Javier Aldekoa Beitia,
Johannes Peter Schlaepfer,
Santiago Valenzuela,
Servet Nevzat Alci
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.09.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zofingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.027.644-0
IDI/IVA
CHE-112.019.739
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratungen, Planungen und Betreuung in finanziellen Angelegenheiten, insbesondere im Immobilienbereich aber auch anderen Investitionen; kann Warenhandel betreiben, Importe und Exporte mit Waren und Gütern im Non-Food Bereich betreiben, für sich selbst oder Dritte, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften eröffnen, sich an Unternehmen gleicher und verwandter Branchen beteiligen sowie Grundeigentum und Immobilien erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
w & s consulting gmbh in Liquidation | Rapperswil-Jona | 01.07.2005 | 24.03.2009 | |
Eurams AG in Liquidation | Zürich | 04.10.2004 | 30.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Paghera Investment AG
- Liptus AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: La Posada SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006092912, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
La Posada SA, in Zofingen, CHE-112.019.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Johannes Peter, von Herisau, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005190928, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
La Posada SA, in Zofingen, CHE-112.019.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210181).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: 4210181, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
La Posada SA, in Zofingen, CHE-112.019.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3783725).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valenzuela, Eduardo, argentinischer Staatsangehöriger, in Chascomus (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Valenzuela, Santiago, argentinischer Staatsangehöriger, in Chascomus (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aldekoa Beitia, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Onati (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Johannes Peter, von Herisau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.