Informazioni su La Pierre Blanche résidences SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Pierre Blanche résidences SA
- La Pierre Blanche résidences SA è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni». La sede si trova a Estavayer-le-Lac.
- La dirigenza dell’azienda La Pierre Blanche résidences SA fondata il 14.01.2019 è composta da 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.06.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-199.840.506.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.01.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Estavayer
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.569.100-6
IDI/IVA
CHE-199.840.506
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La création et l'exploitation de toutes formes de résidences en relation avec la santé, la prévention, la médecine, en particulier un hôtel, un centre de cure ou de bien-être. La société peut en outre exercer toutes activités mobilières ou immobilières, commerciales et financières en relation directe ou indirecte avec son but. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Yverdon-les-Bains | 17.01.2019 | 20.02.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: La Pierre Blanche résidences SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057254, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
La Pierre Blanche résidences SA, à Estavayer, CHE-199.840.506 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005966918).
Persone radiée:
Vaucher Yann, administrateur, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Marchandise André Marie J., administrateur, président, signature collective à deux, maintenant administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Calvi François, de Collex-Bossy, à Genève, secrétaire hors-conseil, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005966918, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
La Pierre Blanche résidences SA, à Estavayer, CHE-199.840.506 (FOSC du 06.08.2020, p. 0/1004952877).
Personne radiée:
BfB Fidam révision SA (CHE-321.912.380), organe de révision. Selon déclaration du 25.09.2023, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004952877, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
La Pierre Blanche résidences SA, à Estavayer, CHE-199.840.506 (FOSC du 12.07.2019, p. 0/1004674404).
Personnes radiées:
Schwitter Valérie, directrice, signature collective à deux, avec un administrateur;
Wong Alice Pei-An, directrice, signature collective à deux, avec un administrateur.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.