Indirizzo
c/o Verein Snowsports Saanenland Saanen-Schönried
Bahnhofstrasse
3778 Schönried
Informazioni su Kuhstall Schönried GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kuhstall Schönried GmbH
- Kuhstall Schönried GmbH da Schönried opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.12.2005 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.12.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-112.698.873.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.12.2005
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.017.452-6
IDI/IVA
CHE-112.698.873
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Verpflegung und Bewirtung von Gästen, insbesondere die Führung eines Barbetriebes und weiterer Restaurationsbetriebe sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kuhstall Schönried GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005041763, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kuhstall Schönried GmbH, in Saanen, CHE-112.698.873, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S.5, Publ. 5136192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Hans, von Signau, in Zweisimmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldi, Silvan, von Saanen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Wyssmüller, Alfred Ulrich, genannt Johny, von Oberwil im Simmental, in Schönried (Saanen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Wyssmüller, Alfred Ulrich genannt Johnny, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5136192, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kuhstall Schönried GmbH, in Saanen, CH-092.4.017.452-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 3, Publ. 3177616). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyssmüller, Alfred Ulrich genannt Johnny, von Oberwil im Simmental, in Schönried (Saanen), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3177616, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kuhstall Schönried GmbH, in Saanen, CH-092.4.017.452-6, c/o Verein Snowsports Saanenland Saanen-Schönried, Bahnhofstrasse, 3778 Schönried, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2005.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Verpflegung und Bewirtung von Gästen, insbesondere die Führung eines Barbetriebes und weiterer Restaurationsbetriebe sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen:
Bircher-Burri, Walter, von Saanen, in Schönried (Saanen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Verein Snowsports Saanenland Saanen-Schönried, in Schönried (Saanen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wyssmüller, Alfred Ulrich genannt Johnny, von Oberwil im Simmental, in Schönried (Saanen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Krähenbühl, Hans, von Signau, in Zweisimmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.