Informazioni su Kreuter Architekten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kreuter Architekten AG
- Kreuter Architekten AG con sede a Schwarzenburg è attiva. Kreuter Architekten AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.12.2000.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 25.09.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Kreuter Architekten AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-105.706.266.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwarzenburg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.027.912-1
IDI/IVA
CHE-105.706.266
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, die Erarbeitung von Gesamtplanungen, die Führung von Bautreuhandschaften, die Beratung in allen Bau- und Planungsfragen sowie die Erbringung aller Dienstleistungen, welche mit dem Betrieb eines Architekturbüros im weitesten Sinn zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TREUHAND- UND REVISIONSBÜRO Peter Lüthi | Köniz | <2004 | 25.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreuter Architekten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985871, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuter Architekten AG, in Schwarzenburg, CHE-105.706.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, S.0, Publ. 2246801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuter-Pfändler, Hedwig, von Wahlern, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuter, Thomas, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Riesen, Rita, von Kirchberg (SG), in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kreuter, André, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2246801, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuter Architekten AG, in Schwarzenburg, CHE-105.706.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7020778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuter, André, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7020778, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kreuter Architekten AG, in Schwarzenburg, CH-035.3.027.912-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2009, S. 4, Publ. 5361400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuter, Werner, von Wahlern, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.