Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Samuel Kreienbühl
Drosselweg 14
4500 Solothurn
Informazioni su Kreienbühl Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
09.05.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.008.168-0
IDI/IVA
CHE-114.754.235
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kissling Treuhand GmbH | Subingen | 11.03.2009 | 08.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kreienbühl Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005468738, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kreienbühl Holding AG, in Solothurn, CHE-114.754.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460527). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Egger AG", in Solothurn (CHE-108.720.647), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005460527, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kreienbühl Holding AG, in Solothurn, CHE-114.754.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004562104).
Statutenänderung:
21.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
112 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.04.2022 gemäss Vertrag vom 21.04.2022 12 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Egger AG", in Solothurn (CHE-108.720.647), wofür 12 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Numero di pubblicazione: HR02-1004562104, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kreienbühl Holding AG, in Solothurn, CHE-114.754.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, Publ. 4920548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Albert, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreienbühl, Samuel, von Beromünster, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Neudorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].