Informazioni su Kosag Kompostier AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kosag Kompostier AG
- Kosag Kompostier AG ha sede a Villnachern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-101.522.862.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Knecht,
Sandro Jan Graf,
Dr. Richard Michael Zickermann,
Dominik Stahel
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Knecht,
Sandro Jan Graf,
Dr. Richard Michael Zickermann,
Dominik Stahel,
David Tentsü Büchli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Villnachern
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.008.190-5
IDI/IVA
CHE-101.522.862
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Entsorgung von Abfällen, insbesondere Grünabfällen und deren Verwertung; ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AWB Revisionen AG | Aarau | 04.10.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zimmerli Treuhand AG | Lenzburg | 05.11.2019 | 03.10.2023 | |
BDO AG | Aarau | <2004 | 19.08.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kosag Kompostier AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058789, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kosag Kompostier AG, in Villnachern, CHE-101.522.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005852319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Renato, von Zofingen, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Sandro Jan, von Rebstein, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Daniel, von Windisch, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005852319, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kosag Kompostier AG, in Villnachern, CHE-101.522.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005679104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Simon, von Wyssachen, in Holderbank (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli Treuhand AG (CHE-107.893.860), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zickermann, Richard, von Villnachern, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Renato, von Zofingen, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Dominik, von Villnachern, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AWB Revisionen AG (CHE-110.051.732), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005679104, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kosag Kompostier AG, in Villnachern, CHE-101.522.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Dominik, von Villnachern, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Büchli, David, von Böztal, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.