Informazioni su Kopitas SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kopitas SA
- Kopitas SA ha sede a Cully, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Kopitas SA è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.09.1910.
- Il 09.02.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.885.715.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sandy Kopitopoulos,
Derko Kopitopoulos,
Sarantis Kopitopoulos
i più recenti aventi diritto di firma
Sandy Kopitopoulos,
Derko Kopitopoulos,
Sarantis Kopitopoulos
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.09.1910
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bourg-en-Lavaux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.134.700-2
IDI/IVA
CHE-101.885.715
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes opérations immobilières, soit l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, bâtis ou non, la construction de bâtiments ainsi que la gérance de tous immeubles; toutes autres opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | <2004 | 10.10.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- S.I. Kopitas SA
- S.I. Kopitas
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kopitas SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005096176, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-101.885.715 (FOSC du 26.04.2019, p. 0/1004618266). Statuts modifiés le 01.02.2021. Siège transféré à Bourg-en-Lavaux.
Nouvelle adresse:
Route de Lausanne 35, 1096 Cully.
Numero di pubblicazione: HR02-1004618266, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CHE-101.885.715 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
Route de Sullens 2B, 1029 Villars-Ste-Croix. L'administrateur Kopitopoulos Sarantis signe désormais collectivement à deux.
Numero di pubblicazione: 5848094, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
S.I. Kopitas SA, à Villars-Sainte-Croix, CH-550-0134700-2 (FOSC du 29.01.2010, p. 22/5468746). Statuts modifiés le 15 septembre 2010.
Nouvelle raison de commerce:
Kopitas SA.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Selon déclaration du conseil d'administration du 15 septembre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Intermandat S.A., Société Fiduciaire n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.