Informazioni su konsilia GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu konsilia GmbH
- konsilia GmbH da St. Gallen opera nel ramo «Servizi fiduciari» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 23.05.2016.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 30.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: konsilia GmbH.
- Oltre all’azienda konsilia GmbH sono iscritte 15 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: acundis AG, Ajola AG, Buffoni Bühler AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.079.985-1
IDI/IVA
CHE-246.288.605
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Buchführung, Unternehmens- und Steuerberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- konsilia Sàrl
- konsilia LLC
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: konsilia GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005438831, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
konsilia GmbH, in St. Gallen, CHE-246.288.605, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleiffer, Patrick, von Bargen BE, in Bern, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWAG Consulting AG (CHE-193.979.778), in Goldach, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosenberg Holding AG (CHE-410.386.631), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schleiffer, Christoph, von Bargen (BE), in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wagenbichler, Alexander, von Goldach, in Goldach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005219019, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
konsilia GmbH, in St. Gallen, CHE-246.288.605, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021353).
Domizil neu:
Merkurstrasse 4, 9000 St. Gallen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005021353, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
konsilia GmbH, in St. Gallen, CHE-246.288.605, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, S.0, Publ. 2853197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberg Holding AG (CHE-410.386.631), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schleiffer, Christoph, von Bargen (BE), in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.