Informazioni su Klemens Grätzer AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Klemens Grätzer AG
- Klemens Grätzer AG con sede a Einsiedeln è attiva. Klemens Grätzer AG è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- Klemens Grätzer AG è stata costituita nel 30.10.1964.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.12.2018.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SZ con l’IDI CHE-106.899.222.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefan Grätzer,
Anita Grätzer-Kälin,
Mike Grätzer,
Patrick Grätzer
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Grätzer,
Anita Grätzer-Kälin,
Mike Grätzer,
Patrick Grätzer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.10.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Einsiedeln
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.003.868-4
IDI/IVA
CHE-106.899.222
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Übernahme und Ausführung aller in den Aufgabenbereich eines Elektroinstallationsbetriebes fallenden Arbeiten; Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bisig Treuhand AG in Liquidation | Einsiedeln | <2004 | 04.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Grätzer Klemens AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klemens Grätzer AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004517418, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Klemens Grätzer AG, in Einsiedeln, CHE-106.899.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Stefan, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Grätzer-Kälin, Anita, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Grätzer, Mike, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Grätzer, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2960971, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Klemens Grätzer AG, in Einsiedeln, CHE-106.899.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6638958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Mike, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 6638958, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Klemens Grätzer AG, in Einsiedeln, CH-130.0.003.868-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 17, Publ. 4910460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grätzer, Clemens (1953), von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Stefan, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Grätzer, Stefan (1960), Delegierter mit Einzelunterschrift];
Grätzer-Kälin, Anita, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.