Informazioni su Kitalina GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kitalina GmbH
- Kitalina GmbH a Thun è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altri servizi sociali». Kitalina GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Kitalina GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-344.704.444.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.057.537-7
IDI/IVA
CHE-344.704.444
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Kindertagesstätten, Mittagstischen, Ferieninseln und anderen verwandten familienergänzenden Betreuungsangeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- NaPa GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kitalina GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006060823, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509490).
Statutenänderung:
10.06.2024.
Firma neu:
Kitalina GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barner, Patrizia, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lanzrein, Nicole, von Schangnau, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509490, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507514).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reust, Irene, von Thun und Steffisburg, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507514, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Nathalie, von Stalden VS, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barner, Patrizia, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.