Indirizzo
Route de Lausanne 193
1096 Villette (Lavaux)
Informazioni su KING-HALL SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KING-HALL SA
- KING-HALL SA è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Villette (Lavaux).
- L’azienda è stata costituita nel 20.07.1999.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.03.2021.
- KING-HALL SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-105.224.783.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bourg-en-Lavaux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.132.323-5
IDI/IVA
CHE-105.224.783
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la vente de services et conseils aux entreprises, notamment dans le domaine de la gestion d'entreprise. La société peut, d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIREL BERNEY SA | Lausanne | <2004 | 19.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KING-HALL SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005121719, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
KING-HALL S.A., à Bourg-en-Lavaux, CHE-105.224.783 (FOSC du 03.02.2017, p. 0/3326467). Statuts modifiés le 01.03.2021.
Nouveau but:
la société a pour but la vente de services et conseils aux entreprises, notamment dans le domaine de la gestion d'entreprise. La société peut, d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, par remise d'une lettre en mains propres avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique, ou par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Barraud Jacqueline n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Barraud Stephen Nicolas, de Jorat-Menthue, à Bourg-en-Lavaux, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3326467, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
KING-HALL S.A., à Bourg-en-Lavaux, CHE-105.224.783 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Barraud Nicolas n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 1069507, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
KING-HALL S.A., à Villette (Lavaux), CH-550-0132323-5 (FOSC du 01.11.2010, p. 17/5875916). Par suite de fusion de communes, le siège devient Bourg-en-Lavaux. L'adresse reste route de Lausanne 193, 1096 Villette (Lavaux). Barraud Nicolas et Barraud Jacqueline sont désormais de Jorat-Menthue, à Bourg-en-Lavaux, et Schueler Catherine est désormais à Bourg-en-Lavaux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.