Informazioni su KING Foundation for Research on Alimentation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KING Foundation for Research on Alimentation
- KING Foundation for Research on Alimentation ha sede a Ladir, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.11.2020.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-364.902.088.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Henrik Alexander Kral,
Dr. John Frederic Kral,
Dr. Marco Lanter
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Henrik Alexander Kral,
Dr. John Frederic Kral,
Dr. Marco Lanter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2012
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Ilanz/Glion
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.966-5
IDI/IVA
CHE-364.902.088
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung und die Unterstützung von integrativer Forschung auf dem Gebiet der psychosozialen, neurologischen, physiologischen, molekularen und genetischen Grundlagen und Vorboten chronischer Überernährung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ITERA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 03.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KING Stiftung für Ernährungsforschung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KING Foundation for Research on Alimentation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005012905, Ufficio del registro di commercio Grigioni
KING Foundation for Research on Alimentation, in Ilanz/Glion, CHE-364.902.088, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3201225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kral, Prof. Dr. John Gunnar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Larchmont (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kral, Dr. Henrik Alexander, schwedischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Göteborg (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kral, Dr. John Frederic, schwedischer Staatsangehöriger, in Mill Valley (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3201225, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
KING Foundation for Research on Alimentation, in Ilanz/Glion, CHE-364.902.088, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horber, PD Dr. Fritz , von Wängi, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7069744, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
KING Foundation for Research on Alimentation, in Ladir, CH-350.7.000.966-5, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6956660).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.