Informazioni su Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger
- Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger a Wettingen è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle altre strutture di assistenza (senza case di vacanza)». Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger è composta da 12 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 14.02.1927.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.143.345.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Mario Bertschi,
Guido Küng,
Manuel Portmann,
Francesca Valveri,
Rolf Küng
i più recenti aventi diritto di firma
Mario Bertschi,
Guido Küng,
Manuel Portmann,
Francesca Valveri,
Rolf Küng
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.1927
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Wettingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.001.493-9
IDI/IVA
CHE-107.143.345
Ramo economico
Esercizio delle altre strutture di assistenza (senza case di vacanza)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Normalbegabte, fremdplatzierungsbedürftige Kinder und Jugendliche mit erheblicher sozialer Beeinträchtigung durch eine offene christliche Erziehung zu sozialer Sicherheit zu führen und eine gesunde Entwicklung zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen | Wettingen | 10.04.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bräm und Steiner AG | Wettingen | 19.01.2007 | 09.04.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044094, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger, in Wettingen, CHE-107.143.345, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005957599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Mario, von Ennetbaden, in Fislisbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Guido, von Aristau, in Aristau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Manuel, von Horw, in Sisseln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005957599, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger, in Wettingen, CHE-107.143.345, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005951462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berz, Thomas, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chariatte, Sabine, von Porrentruy, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Victoria, von Grossdietwil, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Cécile, von Herrliberg, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valveri, Francesca, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005951462, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger, in Wettingen, CHE-107.143.345, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005892348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf, von Aristau, in Wohlen (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.