Informazioni su Karateschule Sursee GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Karateschule Sursee GmbH
- Karateschule Sursee GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Sursee. Karateschule Sursee GmbH appartiene al settore «Altre servici in educazione» ed è attualmente attiva.
- Karateschule Sursee GmbH è stata costituita nel 24.07.2000.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.12.2010. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Karateschule Sursee GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Lüthold,
Raffael Lüthold,
Cinzia Helbawi,
Piero Lüthold
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sursee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.023.921-1
IDI/IVA
CHE-105.609.611
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung einer Karate- und Sportschule; Handel mit und Verkauf von sämtlichen Artikeln der Sport- und Bekleidungsbranche; Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Vermietung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karateschule Sursee GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5947844, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Karateschule Sursee GmbH, in Sursee, CH-100.4.023.921-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S. 5176).
Statutenänderung:
10.12.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbawi, Mouhamed, von Preonzo, in Morcote, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, Raffael, von Alpnach, in Nottwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Helbawi, Cinzia, von Preonzo, in Morcote, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lüthold, Michael, von Alpnach, in Nottwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Karateschule Sursee GmbH, in S u r s e e , Allmendstrasse, 6210 Sursee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2000.
Zweck:
Führung einer Karate- und Sportschule;
Handel mit und Verkauf von sämtlichen Artikeln der Sport- und Bekleidungsbranche;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Vermietung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Helbawi, Cinzia, von Preonzo, in Morcote, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Helbawi, Mouhamed, von Preonzo, in Morcote, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Lüthold, Piero, von Alpnach, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.