Indirizzo
Kaffeeweltstrasse 7
4626 Niederbuchsiten
Informazioni su JURA Vertrieb (Schweiz) AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JURA Vertrieb (Schweiz) AG
- JURA Vertrieb (Schweiz) AG con sede a Niederbuchsiten è attiva. JURA Vertrieb (Schweiz) AG è attiva nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- L’azienda è stata costituita nel 07.01.2014.
- Il 18.12.2017 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda JURA Vertrieb (Schweiz) AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-158.632.695.
- Arujs Holding AG, Siralc AG hanno lo stesso indirizzo come JURA Vertrieb (Schweiz) AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Rudolf Häfeli,
Adrian Kühne,
Patrik Huwiler,
Roland Eggenschwiler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Niederbuchsiten
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.012.401-4
IDI/IVA
CHE-158.632.695
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Kaffeemaschinen, Elektro- und Haushaltapparaten und Zubehör sowie Betrieb und Beratung von entsprechenden Servicestellen. Kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 10.01.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JURA Vertrieb (Schweiz) AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3937455, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
JURA Vertrieb (Schweiz) AG, in Niederbuchsiten, CHE-158.632.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Patrik, von Sins, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG)].
Numero di pubblicazione: 2759811, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
JURA Vertrieb (Schweiz) AG, in Niederbuchsiten, CHE-158.632.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1620175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baruzzo, Erika, von Wolfwil, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1620175, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
JURA Vertrieb (Schweiz) AG, in Niederbuchsiten, CHE-158.632.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513859).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Rudolf, von Gontenschwil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arni AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.