Informazioni su Jost Pflanzenkulturen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jost Pflanzenkulturen AG
- Jost Pflanzenkulturen AG con sede a Wiedlisbach è attiva. Jost Pflanzenkulturen AG è attiva nel ramo «Servizi agricoltura».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 15.07.2024.
- L’azienda Jost Pflanzenkulturen AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.301.059.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wiedlisbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.007.085-5
IDI/IVA
CHE-103.301.059
CHE-116.277.890 IVA
Ramo economico
Servizi agricoltura
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion, Import und Export von und Handel mit Gärtnerei-Erzeugnissen und branchenverwandten Artikeln. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jost Pflanzenkulturen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006084006, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jost Pflanzenkulturen AG, in Wiedlisbach, CHE-103.301.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegsegger, Regina, von Röthenbach im Emmental, in Wangen an der Aare (Wiedlisbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost-Wälchli, Heidi, von Fahrni, in Heinrichswil (Drei Höfe), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schüpbach, Sandra, von Dürrenroth, in Walkringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2559613, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jost Pflanzenkulturen AG, in Wiedlisbach, CHE-103.301.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost-Bärtschi, Fritz, von Fahrni, in Gerlafingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost-Wälchli, Martin, von Fahrni, in Heinrichswil (Drei Höfe), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heinrichswil-Winistorf (Heinrichswil), Vizepräsident, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Rüegsegger, Regina, von Röthenbach im Emmental, in Wangen an der Aare (Wiedlisbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost-Wälchli, Heidi, von Fahrni, in Heinrichswil (Drei Höfe), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heinrichswil-Winistorf (Heinrichswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2299533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jost Pflanzenkulturen AG, in Wiedlisbach, CHE-103.301.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 5, Publ. 3891918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Grimm & Ruchti Treuhand AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.