Informazioni su John Schwab S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu John Schwab S.A.
- John Schwab S.A. opera nel settore «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno» ed è attualmente attiva. La sede è a Prêles.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.09.1991.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.02.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-107.242.208.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Pascal François Schwab,
Leila Schwab,
Marco Schwab,
Marianne Schwab-Wyss
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.09.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Plateau de Diesse
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.004.113-1
IDI/IVA
CHE-107.242.208
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente et fabrication de tous produits en relation avec la menuiserie, la charpente, la couverture de toits, le revêtement de façades, l'agencement et la vitrerie. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder d'autres entreprises, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles et immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
reviXpert SA | Milvignes | 21.02.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ficonom SA | Saint-Imier | <2004 | 20.02.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- John Schwab SA
- Schwab John SA
- Schwab John
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: John Schwab S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3360481, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
John Schwab S.A., à Plateau de Diesse, CHE-107.242.208, société anonyme (No. FOSC 62 du 31.03.2016, Publ. 2751163).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ficonom S.A. (CHE-105.883.224), à St-Imier (Saint-Imier), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
reviXpert SA (CHE-291.004.228), à Auvernier (Milvignes), organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2751163, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
John Schwab S.A., à Plateau de Diesse, CHE-107.242.208, société anonyme (No. FOSC 26 du 09.02.2015, Publ. 1977995).
Nouvelle adresse:
Chemin de Beausite 3, 2515 Prêles.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schwab, John, de Gals, à Prêles (Plateau de Diesse), vice-président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Schwab-Wyss, Marianne, de Gals, à Prêles (Plateau de Diesse), avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration individuelle];
Schwab, Pascal, de Gals, à Prêles (Plateau de Diesse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Ficonom S.A. ( CHE-105.883.224), à St-Imier (Saint-Imier), organe de révision [précédemment: Ficonom S.A.];
Schwab, Leila, de Gals, à Prêles (Plateau de Diesse), avec signature individuelle;
Schwab, Marco, de Gals, à Prêles (Plateau de Diesse), avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1977995, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
John Schwab S.A., à Prêles, CHE-107.242.208, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2001, p. 10044).
Nouveau siège:
Plateau de Diesse. [Modification d'office du siège par suite de fusion de communes].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.