Indirizzo
Riedernstrasse 8
9315 Neukirch (Egnach)
Informazioni su Jean Soller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jean Soller AG
- Jean Soller AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Neukirch (Egnach).
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 28.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Jean Soller AG è iscritta con l’IDI CHE-108.715.480.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.1946
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Egnach
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.003.839-8
IDI/IVA
CHE-108.715.480
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Veräussern, Bewirtschaften und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Addetto Treuhand AG | Kreuzlingen | 30.07.2008 | 23.03.2009 | |
AWAG Wirtschaftsprüfung AG | Kreuzlingen | 16.03.2005 | 29.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Soller Jean AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Soller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005780642, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jean Soller AG, in Egnach, CHE-108.715.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, S.0, Publ. 2966661).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Veräussern, Bewirtschaften und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soller, Ralph, von Roggwil (TG), in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gaiarin, Manuela , von Roggwil (TG), in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soller, Beat, von Roggwil (TG), in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2966661, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jean Soller AG, in Egnach, CHE-108.715.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2766009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soller-Diethelm, Verena, von Roggwil TG, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhauser, Willi, von St. Gallen, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soller-Diethelm, Jean Peter, von Roggwil TG, in Egnach, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaiarin, Manuela , von Roggwil TG, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soller, Beat, von Roggwil TG, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2766009, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Jean Soller AG, in Egnach, CHE-108.715.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soller, Ralph, von Roggwil TG, in Neukirch (Egnach), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soller-Diethelm, Jean Peter, von Roggwil TG, in Egnach, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.