Indirizzo
c/o Jean Gillioz
Rue du Mont 17
1908 Riddes
Informazioni su Jean Gillioz SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jean Gillioz SA
- Jean Gillioz SA con sede a Riddes è una Società anonima nel ramo «Agricoltura (commestibili)». Jean Gillioz SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 20.06.2016 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.09.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Jean Gillioz SA è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-464.294.349.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riddes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.076-1
IDI/IVA
CHE-464.294.349
Ramo economico
Agricoltura (commestibili)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de terres agricoles, toute activité en rapport avec l'agriculture, notamment commercialisation de fruits et légumes de toute nature et de toute provenance ainsi qu'exploitation d'entrepôts frigorifiques (cf statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Gillioz SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005834420, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Jean Gillioz SA, à Riddes, CHE-464.294.349, société anonyme (No. FOSC 120 du 23.06.2016, Publ. 2909359).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gillioz, Mary Alice Sarah, de Nendaz, à Riddes, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Gillioz, Jean, de Nendaz, à Riddes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2909359, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Jean Gillioz SA, à Riddes, CHE-464.294.349, c/o Jean Gillioz, Rue du Mont 17, 1908 Riddes, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
18.03.2016.
But:
exploitation de terres agricoles, toute activité en rapport avec l'agriculture, notamment commercialisation de fruits et légumes de toute nature et de toute provenance ainsi qu'exploitation d'entrepôts frigorifiques (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat authentique de transfert de patrimoine du 18.03.2016 et inventaire au 31.12.2015, la société reprend les actifs de CHF 144'544.00 et les passifs envers les tiers de CHF 0.00 de l'entreprise individuelle 'Jean Gillioz' à Riddes (CHE-248.318.105) soit l'actif net de CHF 144'544.00, en échange des 100 actions nominatives de CHF 1'000.00, le solde de CHF 44'544.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 18.03.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gillioz, Jean, de Nendaz, à Riddes, président, avec signature individuelle;
Gillioz, Mary Alice Sarah, de Nendaz, à Riddes, administratrice, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.