Informazioni su JB Johann Bommer-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JB Johann Bommer-Stiftung
- JB Johann Bommer-Stiftung opera nel settore «Servizi sport» ed è attualmente attiva. La sede è a Lichtensteig.
- JB Johann Bommer-Stiftung ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.07.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: JB Johann Bommer-Stiftung.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.08.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lichtensteig
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.043.129-9
IDI/IVA
CHE-110.403.653
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung und Förderung von sportlichen und turnerischen Aktivitäten und Veranstaltungen von nicht kommerziellen Verbänden, Vereinen/Clubs wie auch Einzelpersonen in der Schweiz, insbesondere in den turnerischen 'Ostblockverbänden' des STV und Luzern; Unterstützung von kirchlichen, missionarischen, sozialen und gemeinnützigen Institutionen in ihrem Engagement gegen Armut und Elend in der Schweiz sowie im Ausland; Unterstützung und Förderung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen aller Art, von Institutionen, Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 20.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MOORE ST. GALLEN AG | St. Gallen | 01.09.2008 | 19.07.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- JB Johann Bommer-Stiftung [Berichtigung]
- JB Johann -Bommer-Stiftung
- J.B. Johann Bommer-Stiftung
- J.B. Bommer Johann-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JB Johann Bommer-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005525134, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
JB Johann Bommer-Stiftung, in Lichtensteig, CHE-110.403.653, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EG Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.019.069-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004934335, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
JB Johann Bommer-Stiftung, in Lichtensteig, CHE-110.403.653, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004687135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempf, Johannes, von Bürglen (UR), in Altdorf UR, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Martin Pius Alois, von Merishausen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004687135, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
JB Johann Bommer-Stiftung, in Lichtensteig, CHE-110.403.653, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004598007).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Martin Pius Alois, von Merishausen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.