Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Janssen Vaccines AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.1898
Cancellazione dal registro delle imprese
11.06.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.000.374-7
IDI/IVA
CHE-105.974.022
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von biotechnologischen, pharmazeutischen und ähnlichen Produkten im In- und Ausland. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 19.08.2011 | 10.06.2018 | |
Deloitte AG | Basel | 16.06.2006 | 18.08.2011 | |
KPMG AG | Bern | <2004 | 15.06.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Janssen Vaccines SA
- Janssen Vaccines Ltd
- CRUCELL SWITZERLAND AG
- BERNA BIOTECH AG
- Schweiz. Serum- & Impfinstitut und Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten
- Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Hepavax-Gene | 22.09.2003 | cancellata | 53203/2003 |
Ultimi comunicati FUSC: Janssen Vaccines AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4280943, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Janssen Vaccines AG, in Bern, CHE-105.974.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741305). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Cilag GmbH International, in Zug (CHE-103.478.083), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3741305, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Janssen Vaccines AG, in Bern, CHE-105.974.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitali, Marco Edoardo, von Luzein, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Peter Benedikt, von Zürich, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Beatrice Diane, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3295475, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Janssen Vaccines AG, in Bern, CHE-105.974.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feijen, Jantinus, niederländischer Staatsangehöriger, in Groningen (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Becker, Thomas Friedrich Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kesselmans, Ronald Peter Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Thomasin, Claudio Antona, von Surses, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tinizong-Rona, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leube, Joachim Georg Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raubald, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.