Informazioni su Isoz & fils Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Isoz & fils Sàrl
- Isoz & fils Sàrl con sede a Yvorne è attiva. Isoz & fils Sàrl è attiva nel ramo «Viticolo».
- Isoz & fils Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-341.019.197.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Yvorne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.167.910-8
IDI/IVA
CHE-341.019.197
Ramo economico
Viticolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'un domaine vitivinicole (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isoz & fils Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006011549, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Isoz & fils Sàrl, à Yvorne, CHE-341.019.197 (FOSC du 17.08.2023, p. 0/1005818803). Isoz Jean-Claude, qui n'est plus associé, cède ses 50 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Isoz Maxime, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005818803, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Isoz & fils Sàrl, à Yvorne, CHE-341.019.197 (FOSC du 21.06.2016, p. 0/2903043). Isoz Jean-Claude cède 150 de ses 200 parts de CHF 100 à Isoz Maxime, désormais titulaire de 150 parts de CHF 100. Isoz Jean-Claude, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, reste titulaire de 50 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 2903043, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Isoz & fils Sàrl, à Yvorne, les Portes-Rouges 1, 1853 Yvorne, CHE-341.019.197. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
9 juin 2016.
But:
la société a pour but l'exploitation d'un domaine vitivinicole (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Isoz Jean-Claude, de Château-d'Oex, à Yvorne, président avec 200 parts de CHF 100. Signature individuelle est conférée à Isoz Maxime, de Château-d'Oex, à Yvorne, gérant.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 9 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.