Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su IRM Management Services AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.08.1976
Cancellazione dal registro delle imprese
13.12.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.003.762-4
IDI/IVA
CHE-102.406.483
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verwaltung und Leitung von Gesellschaften, insbesondere Computer-Service und Buchhaltungsarbeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | <2004 | 12.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- IRM Management Services Ltd
- IRM Management Services SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IRM Management Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3145066, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
IRM Management Services AG, in Basel, CH-270.3.003.762-4, Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5056).
Löschungsgrund:
Die Vorschriften von Art. 748 OR sind beachtet worden. Firma erloschen.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
IRM Management Services AG, in Basel, Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2000, S. 5522). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 13.06.2001 infolge Fusion gemäss Art. 748 OR mit der "IRM International Reinsurance Management AG", in Basel. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2000 auf die "IRM International Reinsurance Management AG" über.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
IRM Management Services AG, in B a s e l , Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1999, S. 6273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Max F., von Zürich und Wildberg, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salmonson, Bengt, schwedischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Verena, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perroulaz, Otto, von Oberschrot, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Meyer, Gilles, französischer Staatsangehöriger und von La Tour-de-Peilz, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Thomas, von Wynigen, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grewe, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hill, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.