Informazioni su Interlachs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Interlachs AG
- Interlachs AG con sede a Balsthal è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». Interlachs AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Interlachs AG fondata il 19.04.1983 è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 31.08.2023.
- Interlachs AG è iscritta nel cantone SO con l’IDI CHE-108.064.553.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Andreas Belser,
Birgit Sofie Hansen,
Marie-Chrisine Müller Leu
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Belser,
Ralf Daniel Weidkuhn,
Birgit Sofie Hansen,
Marie-Chrisine Müller Leu
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.04.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Balsthal
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-240.3.000.222-3
IDI/IVA
CHE-108.064.553
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Import, Export und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere Fischen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
May-Treuhand AG | Muttenz | 26.08.1993 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
KRISTA | 09.02.1989 | attivo | 06454/1988 |
Ultimi comunicati FUSC: Interlachs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005827734, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748446).
Statutenänderung:
17.08.2023.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser, Leo, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belser, Andreas, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005748446, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Peter, von Eggiwil, in Zufikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidkuhn, Ralf Daniel, von Schaffhausen, in Knutwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253438, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Oensingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Belser, Leo, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller Leu, Marie-Christine, von Altdorf (UR), in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.