Indirizzo
Route des Narcisses 80
1833 Les Avants
Informazioni su Institut International des Avants S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Institut International des Avants S.A.
- Institut International des Avants S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Les Avants.
- La dirigenza dell’azienda Institut International des Avants S.A. è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 30.11.1937.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.08.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-102.370.081.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sonia Marie Baldwin,
Janette Serrano,
Jose Gerardo Cardenas Jimenez,
Maria Avila Diaz-Rubin
i più recenti aventi diritto di firma
Sonia Marie Baldwin,
Janette Serrano,
Federica Paez Garza,
Jose Gerardo Cardenas Jimenez,
Maria Avila Diaz-Rubin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.11.1937
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.117.221-7
IDI/IVA
CHE-102.370.081
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Affaires immobilières et exploitation d'établissements scolaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AMV Conseils & Révision S.A., succursale d'Oron-la-Ville | Oron-la-Ville | <2004 | 03.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Institut International des Avants SA
- SI du Folly SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Institut International des Avants S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106644, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Institut International des Avants S.A., à Montreux, CHE-102.370.081 (FOSC du 05.12.2022, p. 0/1005619913). La signature de Gaiani Allgayer Anne-Frances est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005619913, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Institut International des Avants S.A., à Montreux, CHE-102.370.081 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005346859).
Nouvelle adresse:
Route des Narcisses 80, 1833 Les Avants. Diego Lopez Manuel et Fernandez Maria Lourdes ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. La signature de Canales Adame Maria est radiée. Baldwin Sonia Marie est nommée présidente. Serrano Janette, du Canada, à Montreux, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Paez Garza Federica, d'Espagne, à Montreux, directrice générale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005346859, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Institut International des Avants S.A., à Montreux, CHE-102.370.081 (FOSC du 04.12.2017, p. 0/3907961).
Rectificatif:
l'inscription n° 16008 du 26.10.2015 (FOSC du 29.10.2015, p. 0/2452009) est rectifiée en ce sens que Fernandez Maira Lourdes se prénomme Fernandez Maria Lourdes. Gaiani Allgayer Anne-Frances, qui n'est plus administratrice, est nommée directrice. Canales Adame Maria, qui n'est plus administratrice, est nommée directrice générale. Diego Lopez Manuel, du Mexique, à Rome (Italie), président, avec signature collective à deux, Avila Diaz-Rubin María, de Espagne, à Montreux, avec signature collective à deux, Baldwin Sonia Marie, de Australie, à Rome (Italie), avec signature collective à deux, et Cardenas Jimenez Jose Gerardo, du Mexique, à Rome (Italie), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.