Informazioni su Insignis AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Insignis AG
- Insignis AG ha sede a Ulrichen, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda Insignis AG è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 28.11.2017. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VS è il seguente: CHE-114.395.573.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Insignis AG: Expressjob, Imwinkelried Mario, Gesichtshautanalyse, Jana Minarova.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.07.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Obergoms
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.032.360-8
IDI/IVA
CHE-114.395.573
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vertrieb und Vermarktung von Produkten aller Art, insbesondere kosmetischer Produkte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Insignis AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3897181, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Insignis AG, in Obergoms, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2631497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2631497, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Insignis AG, bisher in Zug, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388311).
Gründungsstatuten:
26.06.2008.
Statutenänderung:
25.01.2016.
Sitz neu:
Obergoms.
Domizil neu:
Nufenenstrasse 1, 3988 Ulrichen.
Numero di pubblicazione: 2631369, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Insignis AG, in Zug, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388311). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Obergoms im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.