Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Immoterra AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
30.05.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.530.815-8
IDI/IVA
CHE-101.318.008
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Immobilienunternehmung; Finanzierungen; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immoterra AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006043661, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immoterra AG, in Meggen, CHE-101.318.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130671). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Valorvision SA, in Alpnach (CHE-115.950.477), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005130671, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immoterra AG, in Meggen, CHE-101.318.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298245).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 3298245, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immoterra AG, bisher in Courtepin, CHE-101.318.008, Aktiengesellschaft (vom 19.12.2013, Publ. 7225828).
Statutenänderung:
16.01.2017.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Schönblickstrasse 3, 6045 Meggen.
Zweck neu:
Immobilienunternehmung;
Finanzierungen;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme wurden gestrichen.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, die Liegenschaft Hägendorf-Gbbl. Nr. 2515 bis 2530 zum Maximalpreis von total CHF 2'300'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die Aktionäre, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind. Andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roggo, Charles, von Fribourg und Düdingen, in Courtepin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Thomas, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Götz, Alexander, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].