Indirizzo
c/o M. Mario Nicolaï
Route de Payerne 50
1482 Cugy FR
Informazioni su IEMA Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IEMA Sàrl
- IEMA Sàrl da Cugy FR opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda IEMA Sàrl fondata il 07.03.2003 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.12.2018.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-110.043.359.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Cugy (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.1.002.052-6
IDI/IVA
CHE-110.043.359
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce, importation et exportation, de tous produits et marchandises, notamment de produits alimentaires.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IEMA Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004518727, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
IEMA Sàrl, à Cugy (FR), CHE-110.043.359 (FOSC du 30.07.2018, p. 0/4388203).
Personne radiée:
Campo Arias Angel, gérant, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Nicolai Mario, associé, gérant président, signature collective à deux, maintenant associé, gérant, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4388203, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
IEMA Sàrl, à Cugy (FR), CHE-110.043.359 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personnes inscrites modifiées:
Campo Arias Angel, associé, 100 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux, maintenant domicilié à Bas-Intyamon (fusion communes), désormais gérant, signature collective à deux;
Nicolaï Mario, associé, 100 parts de CHF 100, gérant président, signature collective à deux, nom précis Nicolai Mario, désormais associé, 200 parts de CHF 100, gérant président, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5965992, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
IEMA Sàrl, à Bulle, CH-217-1002052-6, commerce, importation et exportation, de tous produits et marchandises, etc. (FOSC du 13.03.2003, p. 5). Siège transféré à Cugy (FR), Route de Payerne 50, c/o M. Mario Nicolaï, 1482 Cugy FR. Statuts modifiés le 20.12.2010.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Division des parts de CHF 10'000.-- de l'associé Campo Arias Angel, maintenant domicilié à Villars-sous-Mont, et de l'associé Nicolaï Mario en respectivement 100 parts de CHF 100.--. L'associé Nicolaï Mario, jusqu'ici gérant, est nommé gérant président avec signature collective à deux. Selon déclaration du 20.12.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Autre adresse:
Case postale 18, 1482 Cugy FR.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.