Informazioni su ICT Distribution SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ICT Distribution SA
- ICT Distribution SA a Neuchâtel è una Società anonima nel ramo «Commercio con macchine». ICT Distribution SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 09.02.2006.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.01.2013. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-112.760.124.
- 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda ICT Distribution SA sono registrati all'IPI.
- Aziende con l’indirizzo uguale a ICT Distribution SA: Beti SA, Connectcom Networks SA, Inovanci SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.099.451-9
IDI/IVA
CHE-112.760.124
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Distribution de tout produit technologique en Suisse et à l'étranger ainsi que la vente de services de télécommunications en Suisse (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brunner et Associés SA, société fiduciaire | Neuchâtel | 21.07.2006 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 15.02.2006 | 16.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
SoTalk | 22.08.2017 | attivo | 60004/2017 |
SoloCloud | 14.03.2014 | cancellata | 60028/2013 |
Ultimi comunicati FUSC: ICT Distribution SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7030322, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
ICT Distribution SA, à Saint-Blaise, CH-645-4099451-9 (FOSC du 21.07.2006, p. 9/3476696). Nouveau siège Neuchâtel, route des Falaises 7, 2000 Neuchâtel.
But modifié:
distribution de tout produit technologique en Suisse et à l'étranger ainsi que la vente de services de télécommunications en Suisse (pour but complet, cf. statuts). Statuts modifiés le 17.01.2013. Benassi Luciano est maintenant domicilié à Préverenges.
Numero di pubblicazione: 3476696, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
ICT Distribution SA, à Saint-Blaise, CH-645-4099451-9, distribution de tout produit technologique en Suisse et à l'étranger. (FOSC du 17.07.2006, p. 13). La publication de l'inscription n° 1900 du 11.07.2006 est rectifiée en ce sens que la raison sociale exacte du réviseur de la société est: 'Brunner et Associés SA, société fiduciaire' (et non pas 'Brunner et Associés, société fiduciaire').
Numero di pubblicazione: 3468348, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
ICT Distribution SA, précédemment à Peseux, CH-645-4099451-9, distribution de tout produit technologique en Suisse et à l'étranger. (FOSC du 15.02.2006, p. 10).
Nouveau siège:
Saint-Blaise, route de Soleure 14. Statuts modifiés le 05.07.2006. Farquet François et Droxler Stéphane ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Benassi Luciano reste seul administrateur et signe désormais individuellement. 'Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.' n'est plus réviseur.
Réviseur:
'Brunner et Associés, société fiduciaire', à Neuchâtel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.